KRS 0000642934
NIP6572926109
REGON36567744100000
NazwaAKCELERATOR ŚWIĘTOKRZYSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAKCELERATOR ŚWIĘTOKRZYSKI
Data rejestracji 20 paź 2016 (8 lat temu) 20 paź 2016
Data usunięcia 10 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WARSZAWSKA, 312, KIELCE, 25-414, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@AKCELERATORSWIETOKRZYSKI.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAWspólnik
2016-10-20
2021-11-10
65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 250,00 ZŁ
63031644500000
Wspólnik
2016-10-20
2021-11-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
36153496300000
MARCIN STANISŁAW PONIEDZIAŁEK
Wspólnik
2016-10-20
2021-11-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
Wspólnik
2016-10-20
2021-11-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
93269591100000
MARCIN STANISŁAW PONIEDZIAŁEK
Likwidator
2021-04-23
2021-11-10
PAWEŁ PIOTR ŚLIWIŃSKI
Beneficjent
MARCIN STANISŁAW PONIEDZIAŁEK
reprezentant
PAWEŁ PIOTR ŚLIWIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN STANISŁAW PONIEDZIAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2016-10-20
2021-04-23
RAFAŁ MICHAŁ DOLATOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-20
2019-12-21
2016-10-20
2021-04-23
AKCELERATOR ŚWIĘTOKRZYSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie