KRS 0000642855
NIP5272783272
REGON36567881900000
NazwaALAMAGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALAMAGAN
Data rejestracji 20 paź 2016 (8 lat temu) 20 paź 2016
Data usunięcia 20 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WROCŁAWSKA, 24B, BIELANY WROCŁAWSKIE, 55-075, BIELANY WROCŁAWSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272783272
data rejestracji 28 lut 2019
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2016-10-20
2019-03-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
14549659500000
ARTUR MARIA ULRICH
Wspólnik
2019-03-29
2022-04-21
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY)ZŁOTYCH
LUCYNA BARBARA ULRICH
Wspólnik
2022-04-21
2022-05-20
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.950,00 ZŁ
MAŁGORZATA ANNA MASTERNAK
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
LUCYNA BARBARA ULRICH
Beneficjent
LUCYNA BARBARA ULRICH
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
BENEFICJENT RZECZYWISTY DRUGIEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI TO JEST SPÓŁKI WOJSZYCE SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY: -SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU B) JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARIUSZ TKACZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-20
2019-03-29
ARTUR MARIA ULRICH
PREZES ZARZĄDU
2019-03-29
2022-04-21
JAN ULRICH
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-03-29
2022-04-21
LUCYNA BARBARA ULRICH
PREZES ZARZĄDU
2022-04-21
2022-05-20
JACEK OLCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-10-20
2019-03-29
2016-10-20
2018-01-16
UL. BANDERII, 4, WARSZAWA, 01-164, WARSZAWA, POLSKA
2018-01-16
2019-03-29
UL. KŁOBUCKA, 23C, WARSZAWA, 02-699, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie