KRS 0000539193
NIP8161702964
REGON36034412000000
NazwaVEOLIA LEŻAJSK SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaVEOLIA LEŻAJSK
Data rejestracji 16 sty 2015 (10 lat temu) 16 sty 2015
Data usunięcia 12 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. FABRYCZNA, 2A, LEŻAJSK, 37-300, LEŻAJSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 14595500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 14595500,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji145955
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄJÓZEF SZTORC
Członek Organu Nadzoru
2016-03-17
2017-02-13
MARCIN ORŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-02-13
2017-07-12
JOLANTA ŁABAJ
Członek Organu Nadzoru
2016-03-17
2017-02-13
PIOTR STACH
Członek Organu Nadzoru
2016-03-17
2017-02-13
PAWEŁ PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-03-17
2017-02-13
JADWIGA SZTORC
Członek Organu Nadzoru
2015-01-16
2017-02-13
ANDRZEJ SZTORC
Członek Organu Nadzoru
2015-01-16
2016-03-17
DARIUSZ KOŁTON
Członek Organu Nadzoru
2015-01-16
2016-03-17
JANUSZ PANASIUK
Członek Organu Nadzoru
2017-02-13
2017-07-12
DANUTA AGNIESZKA SZLAK SUN
Członek Organu Nadzoru
2017-02-13
2017-07-12
JAN KRZYŻAK
Prokurent
2015-01-16
2017-02-13
PROKURA SAMOISTNA. PROKURENT UPOWAŻNIONY BĘDZIE SAMOISTNIE DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN SZCZEPAN SZTORC
PREZES ZARZĄDU
2015-01-16
2017-02-13
MIROSŁAW TETIURKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-01-16
2017-02-13
JANUSZ MARIUSZ LEWICKI
PREZES ZARZĄDU
2017-02-13
2017-07-12
MAREK JAN SCHMIDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-13
2017-07-12
ROMAN TRZEŚNIOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-13
2017-07-12
2015-01-16
2017-02-13
POLTINO ENERGIA LEŻAJSK SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie