KRS 0000317619
NIP9591833505
REGON26024567400000
NazwaTEMPO ENVIRONMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTEMPO ENVIRONMENT
Data rejestracji 27 lis 2008 (16 lat temu) 27 lis 2008
Data usunięcia 09 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJAPIOTR MIKOŁAJ PASEK
Wspólnik
2008-11-27
2012-07-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ
Wspólnik
2010-01-11
2012-07-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ
13002001600000
Wspólnik
2012-07-19
2020-12-09
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁ
26033147400000
KATARZYNA IWONA CHWEDORUK
Wspólnik
2012-07-19
2020-12-09
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 500,00 ZŁ
PAWEŁ BEDNARCZYK
Wspólnik
2012-07-19
2020-12-09
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 500,00 ZŁ
JÓZEF SZTORC
Wspólnik
2012-07-19
2020-12-09
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWY ZARZĄD DZIAŁA SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD SPÓŁKI JEST DWUOSOBOWY TO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
PIOTR MIKOŁAJ PASEK
PREZES ZARZĄDU
2008-11-27
2010-01-11
JAROSŁAW LUDWIK PASEK
PREZES ZARZĄDU
2010-01-11
2019-06-18
JANUSZ MAREK ARENT
V-CE PREZES ZARZĄDU
2010-01-11
2010-10-28
2008-11-27
2012-07-19
GÓRNIKÓW STASZICOWSKICH, 9, KIELCE, 25-804, KIELCE, POLSKA
2012-07-19
2016-10-03
AL. SOLIDARNOŚCI, 34, KIELCE, 25-323, KIELCE, POLSKA
2016-10-03
2018-02-16
UL. STEFANA OKRZEI, 64, KIELCE, 25-526, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie