KRS 0000494323
NIP9591959560
REGON12302723900000
NazwaHSD ARROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaHSD ARROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 16 sty 2014 (11 lat temu) 16 sty 2014
Data usunięcia 23 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres MAŁA, 18, KIELCE, 25-012, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9591959560
data rejestracji 05 lis 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWspólnik
2016-11-07
2021-04-23
36443352400000
Wspólnik
2015-01-15
2021-04-23
26080278400000
HIERONIM PAWEŁ SIWIEC
Wspólnik
2015-01-15
2016-03-09
ANDRZEJ BOGUSŁAW KRUK
Wspólnik
2015-01-15
2016-11-07
MICHAŁ PIOTR BANASIK
Wspólnik
2015-01-15
2021-04-23
Wspólnik
2016-03-09
2021-04-23
12303605000000
KRYSTIAN CEZARY KRUK
Prokurent
2015-01-15
2021-04-23
PROKURA SAMOISTNA
HIERONIM PAWEŁ SIWIEC
Prokurent
2015-01-15
2021-04-23
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ BOGUSŁAW KRUK
Beneficjent
KRYSTIAN CEZARY KRUK
reprezentant
MICHAŁ PIOTR BANASIK
Beneficjent
HIERONIM PAWEŁ SIWIEC
Beneficjent
HIERONIM PAWEŁ SIWIEC
reprezentant
ANDRZEJ BOGUSŁAW KRUK
Beneficjent
ANDRZEJ KRUK POSIADA 99% UDZIAŁÓW W ARROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W ARROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDING SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KTÓRA POSIADA JAKO KOMANDYTARIUSZ 24,8% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE HSD ARROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
MICHAŁ PIOTR BANASIK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
HIERONIM PAWEŁ SIWIEC
Beneficjent
HIERONIM SIWIEC POSIADA 99,75% UDZIAŁÓW W HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KTÓRA JAKO KOMANDYTARIUSZ POSIADA 49,5% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE HSD ARROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA TJ. HSD ARROW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2014-01-16
2015-01-15
26066781400000
Członek Organu Reprezentacji
2015-01-15
2021-04-23
26080278400000
2014-01-16
2015-01-15
COMMA2 G60 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-01-16
2015-01-15
LIMANOWSKIEGO, 3, KRAKÓW, 30-551, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie