KRS 0000400134
NIP9591941399
REGON26051878700000
NazwaWRZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWRZOS
Data rejestracji 26 paź 2011 (13 lat temu) 26 paź 2011
Data usunięcia 25 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KĄCIK, 10, KRAKÓW, 30-549, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9591941399
data rejestracji 08 wrz 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAANDRZEJ SIŁAKIEWICZ
Beneficjent
MIROSŁAW GŁOWACKI
Beneficjent
JAN KAROL CHAŁUPKA
Beneficjent
PAWEŁ ANTONI CHAŁUPKA
reprezentant
ANDRZEJ SIŁAKIEWICZ
reprezentant
HIERONIM SIWIEC
Beneficjent
BEATA DOROTA CHAŁUPKA
Beneficjent
KATARZYNA RELIDZYŃSKA
Beneficjent
PAWEŁ ANTONI CHAŁUPKA
Beneficjent
MAŁGORZATA CHAŁUPKA
Beneficjent
Wspólnik
2011-10-26
2021-06-25
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ
29264935200000
Wspólnik
2011-10-26
2018-02-13
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ
26010720000000
Wspólnik
2018-02-13
2021-06-25
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 000,00 ZŁ
36378763900000
ANDRZEJ SIŁAKIEWICZ
Likwidator
2020-10-20
2021-06-25
JAN KAROL CHAŁUPKA
Likwidator
2020-10-20
2021-06-25
MIROSŁAW GŁOWACKI
Likwidator
2020-10-20
2021-06-25
PAWEŁ CHAŁUPKA
Likwidator
2020-10-20
2021-06-25
HIERONIM PAWEŁ SIWIEC
Likwidator
2020-10-20
2021-06-25
ANDRZEJ SIŁAKIEWICZ
Beneficjent
SIŁAKIEWICZ ANDRZEJ MA 49,5% UDZIAŁÓW W BECHER DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K., KTÓRA MA 40 % UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
MIROSŁAW GŁOWACKI
Beneficjent
GŁOWACKI MIROSŁAW MA 49,5% UDZIAŁÓW W BECHER DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP.K., KTÓRA MA 40 % UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
JAN KAROL CHAŁUPKA
Beneficjent
CHAŁUPKA JAN MA 33% UDZIAŁÓW W CHAŁUPKA BUDOWNICTWO SPÓŁKA JAWNA, KTÓRA MA 49,5% UDZIAŁÓW W CHAŁUPKA SP. Z O.O. SP.K., KTÓRA MA 66% UDZIAŁÓW W HSD CHAŁUPKA SP. Z O.O. SP.K., KTÓRA MA 60% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
HIERONIM SIWIEC
Beneficjent
SIWIEC HIERONIM MA 99,75% UDZIAŁÓW W HSD INWESTYCJE SP. Z O.O. SP.K., KTÓRA MA 99% UDZIAŁÓW W HSD INWESTYCJE SP. Z O.O. (3) SP.K., KTÓRA MA 33% UDZIAŁÓW W HSD CHAŁUPKA SP. Z O.O. SP.K., KTÓRA MA 60% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
BEATA DOROTA CHAŁUPKA
Beneficjent
CHAŁUPKA BEATA MA 33% UDZIAŁÓW W CHAŁUPKA BUDOWNICTWO SPÓŁKA JAWNA, KTÓRA MA 49,5% UDZIAŁÓW W CHAŁUPKA SP. Z O.O. SP.K., KTÓRA MA 66% UDZIAŁÓW W HSD CHAŁUPKA SP. Z O.O. SP.K., KTÓRA MA 60% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
KATARZYNA RELIDZYŃSKA
Beneficjent
RELIDZYŃSKA KATARZYNA MA 33% UDZIAŁÓW W CHAŁUPKA BUDOWNICTWO SPÓŁKA JAWNA, KTÓRA MA 49,5% UDZIAŁÓW W CHAŁUPKA SP. Z O.O. SP.K., KTÓRA MA 66% UDZIAŁÓW W HSD CHAŁUPKA SP. Z O.O. SP.K., KTÓRA MA 60% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
PAWEŁ ANTONI CHAŁUPKA
Beneficjent
CHAŁUPKA PAWEŁ MA 34% UDZIAŁÓW W CHAŁUPKA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA, KTÓRA MA 49,5% UDZIAŁÓW W CHAŁUPKA SP. Z O.O. SP.K., KTÓRA MA 66% UDZIAŁÓW W HSD CHAŁUPKA SP. Z O.O. SP.K., KTÓRA MA 60% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
MAŁGORZATA CHAŁUPKA
Beneficjent
CHAŁUPKA MAŁGORZATA MA 33% UDZIAŁÓW W CHAŁUPKA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA, KTÓRA MA 49,5% UDZIAŁÓW W CHAŁUPKA SP. Z O.O. SP.K., KTÓRA MA 66% UDZIAŁÓW W HSD CHAŁUPKA SP. Z O.O. SP.K., KTÓRA MA 60% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
PIOTR CHAŁUPK
Beneficjent
CHAŁUPKA PIOTR MA 33% UDZIAŁÓW W CHAŁUPKA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA, KTÓRA MA 49,5% UDZIAŁÓW W CHAŁUPKA SP. Z O.O. SP.K., KTÓRA MA 66% UDZIAŁÓW W HSD CHAŁUPKA SP. Z O.O. SP.K., KTÓRA MA 60% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
JAN KAROL CHAŁUPKA
PREZES ZARZĄDU
2019-10-08
2020-10-20
MIROSŁAW GŁOWACKI
PREZES
2011-10-26
2020-10-20
PAWEŁ CHAŁUPKA
PREZES
2011-10-26
2020-10-20
HIERONIM SIWIEC
PREZES
2011-10-26
2020-10-20
ANDRZEJ SIŁAKIEWICZ
PREZES
2011-10-26
2020-10-20
JÓZEF CHAŁUPKA
PREZES
2011-10-26
2019-10-08
2011-10-26
2020-08-18
HSD CHAŁUPKA & BECHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-08-18
2020-10-20
WRZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-10-26
2020-08-18
MAŁA, 18, KIELCE, 25-012, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie