KRS 0000493048
NIP6793105753
REGON12302335900000
NazwaBECHER DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBECHER DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
Data rejestracji 03 sty 2014 (11 lat temu) 03 sty 2014
Data usunięcia 17 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres AL. IX WIEKÓW KIELC, 6, KIELCE, 25-516, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6793105753
data rejestracji 28 lis 2014
status Czynny
22203000451110000003984760
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
75114020200000777047001001
mBank Oddział Korporacyjny Kielce
al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNEWspólnik
2015-02-09
2022-05-17
26025016100000
Wspólnik
2015-02-09
2015-06-26
29264935200000
Wspólnik
2015-06-26
2022-05-17
29264935200000
ANDRZEJ SIŁAKIWEICZ
Beneficjent
MIROSŁAW GŁOWACKI
Beneficjent
ANDRZEJ SIŁAKIWEICZ
reprezentant
MIROSŁAW GŁOWACKI
reprezentant
MIROSŁAW GŁOWACKI
Prokurent
2015-02-09
2022-05-17
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ STANISŁAW SIŁAKIEWICZ
Prokurent
2015-02-09
2022-05-17
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ SIŁAKIWEICZ
Beneficjent
SIŁAKIEWICZ ANDRZEJ JAKO KOMANDYTARIUSZ MA 49,5% UDZIAŁÓW W BECHER DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K., KTÓRA JAKO KOMANDYTARIUSZ MA 99 % UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
MIROSŁAW GŁOWACKI
Beneficjent
GŁOWACKI MIROSŁAW JAKO KOMANDYTARIUSZ MA 49,5% UDZIAŁÓW W BECHER DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K., KTÓRA JAKO KOMANDYTARIUSZ MA 99 % UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA: ANDRZEJ SIŁAKIEWICZ, PREZES, MIROSŁAW GŁOWACKI, PREZES
Członek Organu Reprezentacji
2014-01-03
2015-02-09
26066781400000
Członek Organu Reprezentacji
2015-02-09
2022-05-17
26025016100000
2014-01-03
2015-02-09
COMMA4 G60 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-02-09
2015-06-26
BECHER I ECHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-01-03
2015-02-09
WĘGIERSKA, 14, KRAKÓW, 30-551, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie