KRS 0000824514
NIP9592030725
REGON38534287700000
NazwaPARKOWE WZGÓRZE 2 BOCIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPARKOWE WZGÓRZE 2 BOCIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 21 sty 2020 (5 lat temu) 21 sty 2020
Data usunięcia 14 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres AL. IX WIEKÓW KIELC, 6, KIELCE, 25-516, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOKRZYSZTOF STANISŁAW NIEBUDEK
Beneficjent
RADOSŁAW ZBIGNIEW WĄCHAŁA
Beneficjent
MIROSŁAW GŁOWACKI
reprezentant
ANDRZEJ STANISŁAW SIŁAKIEWICZ
reprezentant
HIERONIM PAWEŁ SIWIEC
reprezentant
HIERONIM PAWEŁ SIWIEC
Beneficjent
MIROSŁAW GŁOWACKI
Beneficjent
MARCIN MATEUSZ KOLANKOWSKI
reprezentant
ANDRZEJ STANISŁAW SIŁAKIEWICZ
Beneficjent
MARCIN MATEUSZ KOLANKOWSKI
Beneficjent
Wspólnik
2020-01-21
2022-02-14
36705617000000
KRZYSZTOF STANISŁAW NIEBUDEK
Beneficjent
KRZYSZTOF NIEBUDEK POSIADA 30 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE M. KOLANKOWSKI, R. WACHAŁA, K. NIEBUDEK INWESTYCJE SPÓŁKA JAWNA, KTÓRA POSIADA 33,33% W SPÓŁCE PARKOWE WZGÓRZE BOCIANEK SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA, KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
RADOSŁAW ZBIGNIEW WĄCHAŁA
Beneficjent
RADOSŁAW WĄCHAŁA POSIADA 30 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE M. KOLANKOWSKI, R. WACHAŁA, K. NIEBUDEK INWESTYCJE SPÓŁKA JAWNA, KTÓRA POSIADA 33,33% W SPÓŁCE PARKOWE WZGÓRZE BOCIANEK SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA, KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
HIERONIM PAWEŁ SIWIEC
Beneficjent
HIERONIM SIWIEC POSIADA 99,75% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HSD INWESTYCJE SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA, KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HSD INWESTYCJE SP. Z O.O. (3) SP. KOMANDYTOWA, KTÓRA POSIADA 22,22% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PARKOWE WZGÓRZE BOCIANEK SP.Z O.O.SP.KOMANDYTOWA,KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
MIROSŁAW GŁOWACKI
Beneficjent
MIROSŁAW GŁOWACKI POSIADA 49,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BECHER DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA, KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BECHER DEVELOPMENT SP.ZO.O. I WSPÓLNICY SP. KOMANDYTOWA, KTÓRA POSIADA 44,44% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PARKOWE WZGÓRZE BOCIANEK SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA, KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ANDRZEJ STANISŁAW SIŁAKIEWICZ
Beneficjent
ANDRZEJ SIŁAKIEWICZ POSIADA 49,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BECHER DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA, KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BECHER DEVELOPMENT SP.ZO.O. I WSPÓLNICY SP. KOMANDYTOWA, KTÓRA POSIADA 44,44% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PARKOWE WZGÓRZE BOCIANEK SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA, KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
MARCIN MATEUSZ KOLANKOWSKI
Beneficjent
MARCIN KOLANKOWSKI POSIADA 40 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE M. KOLANKOWSKI, R. WACHAŁA, K. NIEBUDEK INWESTYCJE SPÓŁKA JAWNA, KTÓRA POSIADA 33,33% W SPÓŁCE PARKOWE WZGÓRZE BOCIANEK SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA, KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
Członek Organu Reprezentacji
2020-01-21
2022-02-14
36702008200000
2020-01-21
2022-02-14
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-01-21
2022-02-14
PARKOWE WZGÓRZE 2 BOCIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-01-21
2022-02-14
AL. IX WIEKÓW KIELC, 6, KIELCE, 25-516, KIELCE, POLSKA
2020-01-21
2022-02-14
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2020-01-21
2022-02-14
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2020-01-21
2022-02-14
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2020-01-21
2022-02-14
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2020-01-21
2022-02-14
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2020-01-21
2022-02-14
71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie