KRS 0000257823
NIP9591525063
REGON29264935200000
NazwaBECHER SIŁAKIEWICZ GŁOWACKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaBECHER SIŁAKIEWICZ GŁOWACKI
Data rejestracji 25 maj 2006 (18 lat temu) 25 maj 2006
Data usunięcia 04 lut 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres DOMANIÓWKA, 1, KIELCE, 25-413, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9591525063
data rejestracji 19 maj 2003
status Czynny
73203000451110000004294630
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
09114020200000322355001001
mBank Oddział Korporacyjny Kielce
al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA
24203000451110000001906790
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOMIROSŁAW GŁOWACKI
Beneficjent
ANDRZEJ SIŁAKIEWICZ
Beneficjent
MIROSŁAW GŁOWACKI
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ SIŁAKIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
MIROSŁAW GŁOWACKI
Wspólnik
2006-05-25
2008-04-23
ANDRZEJ SIŁAKIEWICZ
Wspólnik
2006-05-25
2010-02-04
JAN GŁOWACKI
Wspólnik
2008-04-23
2009-04-14
Wspólnik
2009-04-14
2010-02-04
26025016100000
MIROSŁAW GŁOWACKI
Wspólnik
2009-04-14
2010-02-04
MIROSŁAW GŁOWACKI
Prokurent
2008-04-23
2009-04-14
SAMOISTNA
MIROSŁAW GŁOWACKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANDRZEJ SIŁAKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNICY LUB PROKURENCI REPREZENTUJA SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
JAN GŁOWACKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-04-23
2009-04-14
Członek Organu Reprezentacji
2009-04-14
2010-02-04
26025016100000
MIROSŁAW GŁOWACKI
Członek Organu Reprezentacji
2009-04-14
2010-02-04
MIROSŁAW GŁOWACKI
Członek Organu Reprezentacji
2006-05-25
2008-04-23
ANDRZEJ SIŁAKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2006-05-25
2010-02-04
2006-05-25
2010-02-04
SPÓŁKA JAWNA
2006-05-25
2010-02-04
BECHER SIŁAKIEWICZ GŁOWACKI SPÓŁKA JAWNA
2006-05-25
2010-02-04
DOMANIÓWKA, 1, KIELCE, 25-413, KIELCE, POLSKA
2008-04-23
2010-02-04
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2008-04-23
2010-02-04
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2008-04-23
2010-02-04
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2008-04-23
2010-02-04
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2008-04-23
2010-02-04
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2008-04-23
2010-02-04
649 - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2008-04-23
2010-02-04
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2008-04-23
2010-02-04
71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie