KRS 0000434705
NIP9591929671
REGON26047593100000
NazwaHSD CHAŁUPKA & BECHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Krótka nazwaHSD CHAŁUPKA & BECHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 paź 2012 (12 lat temu) 01 paź 2012
Data usunięcia 16 wrz 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres ALEJA IX WIEKÓW KIELC, 6, KIELCE, 25-516, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2241000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2241000,00 PLN
Wartość nominalna akcji500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji4482
Dane podatkowe
NIP 9591929671
data rejestracji 07 cze 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 gru 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAMIROSŁAW GŁOWACKI
reprezentant
HIERONIM SIWIEC
reprezentant
PAWEŁ ANTONI CHAŁUPKA
reprezentant
JAN KAROL CHAŁUPKA
reprezentant
ANDRZEJ SIŁAKIEWICZ
Beneficjent
MIROSŁAW GŁOWACKI
Beneficjent
ANDRZEJ SIŁAKIEWICZ
reprezentant
HIERONIM SIWIEC
Beneficjent
HIERONIM SIWIEC
Prokurent
2012-10-01
2015-09-16
SAMOISTNA
PAWEŁ CHAŁUPKA
Prokurent
2012-10-01
2015-09-16
SAMOISTNA
JÓZEF CHAŁUPKA
Prokurent
2012-10-01
2015-09-16
SAMOISTNA
ANDRZEJ SIŁAKIEWICZ
Prokurent
2012-10-01
2015-09-16
SAMOISTNA
MIROSŁAW GŁOWACKI
Prokurent
2012-10-01
2015-09-16
SAMOISTNA
ANDRZEJ SIŁAKIEWICZ
Beneficjent
SIŁAKIEWICZ ANDRZEJ MA 49,5% UDZIAŁÓW W BECHER DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K., KTÓRA MA 99 % UDZIAŁÓW W BECHER DEVELOPMENT SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP.K. , KTÓRA JAKO KOMANDYTARIUSZ MA 39% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
MIROSŁAW GŁOWACKI
Beneficjent
GŁOWACKI MIROSŁAW MA 49,5% UDZIAŁÓW W BECHER DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP.K., KTÓRA MA 99 % UDZIAŁÓW W BECHER DEVELOPMENT SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP.K. , KTÓRA JAKO KOMANDYTARIUSZ MA 39% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
HIERONIM SIWIEC
Beneficjent
SIWIEC HIERONIM MA 99,75% UDZIAŁÓW W HSD INWESTYCJE SP. Z O.O. SP.K., KTÓRA MA 99% UDZIAŁÓW W HSD INWESTYCJE SP. Z O.O. (3) SP.K., KTÓRA MA 33% UDZIAŁÓW W HSD CHAŁUPKA SP. Z O.O. SP.K., KTÓRA JAKO KOMANDYTARIUSZ MA 60% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
2012-10-01
2012-11-20
MAŁA, 18, KIELCE, 25-0512, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie