KRS 0000261858
NIP9591748024
REGON26010720000000
NazwaHSD CHAŁUPKA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaHSD CHAŁUPKA
Data rejestracji 10 sie 2006 (18 lat temu) 10 sie 2006
Data usunięcia 17 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres MAŁA, 18, KIELCE, 25-012, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHHIERONIM SIWIEC
Beneficjent
PAWEŁ CHAŁUPKA
Beneficjent
JAN CHAŁUPKA
Beneficjent
KATARZYNA RELIDZYŃSKA
Beneficjent
BEATA DOROTA CHAŁUPKA
Beneficjent
HIERONIM SIWIEC
reprezentant
BEATA DOROTA CHAŁUPKA
reprezentant
PAWEŁ CHAŁUPKA
reprezentant
JAN CHAŁUPKA
reprezentant
KATARZYNA RELIDZYŃSKA
reprezentant
JÓZEF CHAŁUPKA
Wspólnik
2006-08-10
2021-09-17
PAWEŁ CHAŁUPKA
Wspólnik
2006-08-10
2021-09-17
HIERONIM SIWIEC
Wspólnik
2006-08-10
2011-11-02
Wspólnik
2011-11-02
2016-02-26
26040066600000
Wspólnik
2016-02-26
2021-09-17
12303605000000
HIERONIM SIWIEC
Prokurent
2011-11-02
2021-09-17
PROKURA SAMOISTNA
HIERONIM SIWIEC
Beneficjent
SIWIEC HIERONIM MA 100% UDZIAŁÓW W HSD INWESTYCJE SP. Z O.O. SP.K., KTÓRA MA 99% UDZIAŁÓW W HSD INWESTYCJE SP. Z O.O. (3) SP.K., KTÓRA MA 47% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
PAWEŁ CHAŁUPKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
JAN CHAŁUPKA
Beneficjent
CHAŁUPKA JAN JAKO SPADKOBIERCA CHAŁUPKI JÓZEFA MA 8,84% UDZIAŁU W ZYSKACH W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
KATARZYNA RELIDZYŃSKA
Beneficjent
RELIDZYŃSKA KATARZYNA JAKO SPADKOBIERCA CHAŁUPKI JÓZEFA MA 8,84% UDZIAŁU W ZYSKACH W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
BEATA DOROTA CHAŁUPKA
Beneficjent
CHAŁUPKA BEATA JAKO SPADKOBIERCA CHAŁUPKI JÓZEFA MA 8,84% UDZIAŁU W ZYSKACH W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNICY WYZNACZENI UCHWAŁĄ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI LUB PROKURENCI REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
HIERONIM SIWIEC
Członek Organu Reprezentacji
2006-08-10
2011-11-02
PAWEŁ CHAŁUPKA
Członek Organu Reprezentacji
2006-08-10
2021-09-17
JÓZEF CHAŁUPKA
Członek Organu Reprezentacji
2006-08-10
2021-09-17
Członek Organu Reprezentacji
2011-11-02
2016-02-26
26040066600000
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-26
2021-09-17
12303605000000
2006-08-10
2011-11-03
1-GO MAJA, 224 A, KIELCE, 25-614, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie