KRS 0000554527
NIP6793110659
REGON36136016700000
NazwaBEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 23 kwi 2015 (9 lat temu) 23 kwi 2015
Data usunięcia 16 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, 12, MASŁÓW PIERWSZY, 26-001, MASŁÓW PIERWSZY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6793110659
data rejestracji 28 sie 2015
status Czynny
25105014161000009080219117
INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a
al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA
47105014161000009080219109
INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a
al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA
48105014161000009080219091
INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a
al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA
56105014161000002433002850
INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a
al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA
15195000012006994413580002
PEKAO Dawna Centrala dla 195
ul. Żubra 1 01-066 Warszawa POLSKA
14105014161000009082543241
INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a
al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKTOMASZ KWAŚNIAK
Beneficjent
PIOTR BARAŃSKI
Beneficjent
PIOTR BARAŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ KWAŚNIAK
Wspólnik
2015-11-04
2022-11-16
PIOTR BARAŃSKI
Wspólnik
2015-11-04
2022-11-16
PIOTR BARAŃSKI
Prokurent
2018-04-13
2022-11-16
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ KWAŚNIAK
Prokurent
2018-04-13
2022-11-16
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ KWAŚNIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PIOTR BARAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO
Członek Organu Reprezentacji
2015-04-23
2015-11-04
26066781400000
Członek Organu Reprezentacji
2015-11-04
2022-11-16
36228541000000
2015-04-23
2015-11-04
XPS3 G60 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-04-23
2015-11-04
UL. BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO, 3, KRAKÓW, 30-551, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie