KRS 0000493759
NIP1080016095
REGON14706363000000
NazwaCLICK REPUBLIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCLICK REPUBLIC
Data rejestracji 13 sty 2014 (11 lat temu) 13 sty 2014
Data usunięcia 18 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PUŁAWSKA, 457, WARSZAWA, 02-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 714300,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1080016095
data rejestracji 03 sty 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJAWspólnik
2014-01-13
2023-12-18
3.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350.000 ZŁOTYCH
14033092100000
Wspólnik
2014-01-13
2023-12-18
3.643 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 364.300 ZŁOTYCH
14693962300000
MARCIN PIOTR WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2014-01-13
2023-12-18
ANDRZEJ STANISŁAW HAMANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-01-13
2017-01-16
HANNA ŁABĘDA
Członek Organu Nadzoru
2014-01-13
2023-12-18
DAMIAN SAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-01-16
2023-12-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF DĘBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-13
2018-04-26
PRZEMYSŁAW WŁADYSŁAW JASTRZĘBSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-04-26
2020-10-06
2014-01-13
2015-10-29
PUŁAWSKA, 465, WARSZAWA, 02-884, WARSZAWA, POLSKA
2015-10-29
2018-05-16
UL. PUŁAWSKA, 465, WARSZAWA, 02-844, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie