KRS 0000493192
NIP9522127968
REGON14705393300000
NazwaSUBSCREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSUBSCREO
Data rejestracji 07 sty 2014 (11 lat temu) 07 sty 2014
Data usunięcia 24 mar 2022 24 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWOGRODZKA, 42, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 144450,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9522127968
data rejestracji 31 gru 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANETOMASZ STANISŁAW ŁYSEK
Beneficjent
AGNIESZKA ANNA TALAR
reprezentant
ANDRZEJ STANISŁAW HAMANKIEWICZ
Wspólnik
2014-01-07
2022-03-24
1 589 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 79 450 ZŁ
Wspólnik
2014-01-07
2022-03-24
1 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 65 000 ZŁ
10038330500000
EWA ALICJA POSTOLSKA
Likwidator
2014-06-09
2020-02-06
AGNIESZKA ANNA TALAR
Likwidator
2020-02-06
2022-03-24
ŁUKASZ MARCIN MŁODYSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-01-07
2014-06-09
ŁUKASZ MARCIN FELSZTUKIER
Członek Organu Nadzoru
2014-01-07
2020-02-06
PIOTR SEWERYN BERLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-01-07
2020-02-06
URSZULA KATARZYNA WĄTOR HAJDUK
Członek Organu Nadzoru
2014-06-09
2020-02-06
PATRYCJA DANUTA JAGODZIŃSKA STANIASZEK
Członek Organu Nadzoru
2020-02-06
2022-03-24
MARIA GŁOWACKA
Członek Organu Nadzoru
2020-02-06
2022-03-24
MAŁGORZATA GABRYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2020-02-06
2022-03-24
TOMASZ STANISŁAW ŁYSEK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU WSPÓLNIKA SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, A W TYM WICEPREZES ZARZĄDU O ILE ZOSTAŁ POWOŁANY, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ HAMANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-01-07
2014-06-09
EWA ALICJA POSTOLSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-06-09
2020-02-06
2014-01-07
2014-06-09
SUBSCREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-01-07
2014-01-28
BENEDYKTA HERTZA, 54F, WARSZAWA, 04-603, WARSZAWA, POLSKA
2014-01-28
2014-06-09
BENEDYKTA HERTZA, 5, WARSZAWA, 04-603, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie