KRS 0000510478
NIP7292705419
REGON10174602300000
NazwaCELLVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCELLVET
Data rejestracji 23 maj 2014 (10 lat temu) 23 maj 2014
Data usunięcia 29 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POMORSKA, 98, ŁÓDŹ, 91-402, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7292705419
data rejestracji 24 kwi 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 wrz 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNAAGNIESZKA ANNA TALAR
reprezentant
TOMASZ STANISŁAW ŁYSEK
Beneficjent
Wspólnik
2014-05-23
2020-09-29
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
10038330500000
Wspólnik
2014-05-23
2020-09-29
83 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 150,00 ZŁ
10097713400000
EWA ALICJA POSTOLSKA
Likwidator
2016-06-28
2019-10-14
AGNIESZKA ANNA TALAR
Likwidator
2019-10-14
2020-09-29
PIOTR SEWERYN BERLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-23
2019-10-21
ŁUKASZ MARCIN FELSZTUKIER
Członek Organu Nadzoru
2014-05-23
2019-10-21
PIOTR DAWID KALARUS
Członek Organu Nadzoru
2014-05-23
2019-10-21
BARTŁOMIEJ GROBELSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-23
2019-10-21
TOMASZ MICHAŁ KĘCERSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-23
2019-10-21
ELŻBIETA KUŹNIA
Członek Organu Nadzoru
2019-10-21
2020-09-29
MAŁGORZATA GABRYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2019-10-21
2020-09-29
MARIA GŁOWACKA
Członek Organu Nadzoru
2019-10-21
2020-09-29
PATRYCJA DANUTA JAGODZIŃSKA STANIASZEK
Członek Organu Nadzoru
2019-10-21
2020-09-29
TOMASZ STANISŁAW ŁYSEK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU WSPÓLNIKA SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, A W TYM WICEPREZES ZARZĄDU O ILE ZOSTAŁ POWOŁANY, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR WYSOCKI
PREZES ZARZĄDU
2014-05-23
2015-12-03
PRZEMYSŁAW ADAM MAZUREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-23
2015-12-03
EWA ALICJA POSTOLSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-12-03
2016-06-28
2014-05-23
2016-06-28
CELLVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-05-23
2016-06-28
DUBOIS, 114/116, ŁÓDŹ, 93-465, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie