KRS 0000369042
NazwaPROMANUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROMANUS
Data rejestracji 26 paź 2010 (14 lat temu) 26 paź 2010
Data usunięcia 12 lut 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOBRZYŃSKIEGO, 14, KRAKÓW, 30-348, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email PROMANUS.W.LIKWIDACJI@GMAIL.COM
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNAWspólnik
2010-10-26
2015-02-12
63.200 (SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.160.000 (TRZY MILIONY STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2010-12-20
2015-02-12
16.000 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800.000 (OSIEMSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH
12081863800000
WOJCIECH JOPEK
Prokurent
2012-03-26
2012-10-19
PROKURA SAMODZIELNA
MICHAŁ STANISŁAW WASIELEWSKI
Likwidator
2012-10-19
2013-07-11
KONRAD GLIŚCIŃSKI
Likwidator
2013-07-11
2014-07-22
JANUSZ FRANCISZEK OLEŃSKI
Likwidator
2014-07-22
2015-02-12
PAWEŁ PUZIO
Członek Organu Nadzoru
2010-10-26
2012-03-26
ANETA KUCZKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-03-26
2015-02-12
PIOTR DAWID KALARUS
Członek Organu Nadzoru
2012-03-26
2015-02-12
PAWEŁ SZYDŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-10-26
2012-03-26
MICHAŁ ADAM TURÓW
Członek Organu Nadzoru
2010-10-26
2015-02-12
PAWEŁ BŁACHNO
Członek Organu Nadzoru
2010-10-26
2015-02-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WOJCIECH JOPEK
PREZES ZARZĄDU
2010-10-26
2012-03-26
MICHAŁ STANISŁAW WASIELEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-03-26
2012-10-19
2010-10-26
2012-10-19
PROMANUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-10-26
2011-10-18
MUCHOBORSKA, 18, WROCŁAW, 54-424, WROCŁAW, POLSKA
2011-10-18
2012-10-19
SYGNAŁOWA, 11A, WROCŁAW, 52-130, WROCŁAW, POLSKA
2012-10-19
2013-07-11
WAGONOWA, 5-7, WROCŁAW, 53-609, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie