KRS 0000206301
NIP6762264781
REGON35681567000000
NazwaBIOCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIOCENTRUM
Data rejestracji 10 maj 2004 (20 lat temu) 10 maj 2004
Data usunięcia 05 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOBRZYŃSKIEGO, 14, KRAKÓW, 30-348, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 650000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6762264781
data rejestracji 01 cze 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJOANNA BERETA
Wspólnik
2004-05-10
2008-04-03
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
ADAM DUBIN
Wspólnik
2004-05-10
2010-12-08
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ
GRZEGORZ DUBIN
Wspólnik
2008-04-03
2010-12-08
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
Wspólnik
2008-04-03
2010-12-08
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.000,00 ZŁ
12051533000000
Wspólnik
2010-12-08
2019-12-05
650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650.000 (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
12051533000000
PAULINA KINGA WOLANIN
Prokurent
2013-06-13
2019-12-05
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM
TOMASZ STANISŁAW NOCUŃ
Prokurent
2013-06-13
2019-12-05
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH.
ADAM DUBIN
PREZES ZARZĄDU
2004-05-10
2008-04-03
ADAM DUBIN
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-04-03
2011-06-16
PAWEŁ TADEUSZ PRZEWIĘŹLIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-04-03
2019-12-05
BOGUSŁAW STANISŁAW SIECZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-04-03
2019-12-05
MIŁOSZ KAZIMIERZ GRUCA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-19
2019-12-05
DARIUSZ TOMASZ KURDAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-27
2019-12-05
2004-05-10
2010-07-19
GRONOSTAJOWA, 7, KRAKÓW, 30 - 387, KRAKÓW, POLSKA
Rozbudowa laboratoryjnej infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy BioCentrum
1 906 622,36 zł
933 759,77 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie