KRS 0000492701
NIP9581342869
REGON19199007500000
Nazwa"VECTRA INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"VECTRA INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 02 sty 2014 (11 lat temu) 02 sty 2014
Data usunięcia 08 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9581342869
data rejestracji 01 sie 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 mar 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMITOMASZ WĘGRZYŃSKI
Beneficjent
ALEKSANDRA MARIA ZANIEWICZ
reprezentant
JAN WOJCIECH PIOTROWSKI
reprezentant
DARIUSZ ANDRZEJ NOWOSADKO
reprezentant
TOMASZ ŻURAŃSKI
reprezentant
Wspólnik
2014-01-02
2023-05-08
14259333000000
Wspólnik
2014-01-02
2015-11-04
22197838700000
VECTRA HOLDING 2 P/S
Wspólnik
2015-11-04
2019-02-08
Wspólnik
2019-01-07
2023-05-08
14080378500000
Wspólnik
2019-01-07
2019-02-08
00347608000000
Wspólnik
2019-01-07
2021-11-25
21008949200000
Wspólnik
2022-02-15
2023-05-08
36615526500000
TOMASZ WĘGRZYŃSKI
Beneficjent
POŚREDNI UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁEK BĘDĄCYCH AKCJONARIUSZAMI/UDZIAŁOWCAMI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE WSPÓLNIK: "VECTRA INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000365312) ORAZ WSPÓLNIK VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000089460)
Członek Organu Reprezentacji
2014-01-02
2023-05-08
14259333000000
Członek Organu Reprezentacji
2014-01-02
2015-11-04
22197838700000
VECTRA HOLDING 2 P/S
Członek Organu Reprezentacji
2016-01-07
2019-02-08
2014-01-02
2023-05-08
SPÓŁKA JAWNA
2014-01-02
2023-05-08
"VECTRA INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
2014-01-02
2023-05-08
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2015-09-15
2023-05-08
6110Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
2015-09-15
2023-05-08
5911Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
2015-09-15
2023-05-08
5912Z - DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI
2015-09-15
2023-05-08
5913Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
2015-09-15
2023-05-08
6010Z - NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH
2015-09-15
2023-05-08
6020Z - NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
2015-09-15
2023-05-08
6120Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
2015-09-15
2023-05-08
6130Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
2015-09-15
2023-05-08
6190Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
2015-09-15
2023-05-08
6203Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie