KRS 0000487414
NIP1010006708
REGON22199818300000
NazwaCASUS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCASUS INVESTMENTS
Data rejestracji 22 lis 2013 (11 lat temu) 22 lis 2013
Data usunięcia 05 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CZESŁAWA MIŁOSZA, 13, WROCŁAW, 50-304, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2013-11-22
2014-03-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
19182728600000
Wspólnik
2014-03-05
2018-12-05
100 (STO) UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA 5000 ZŁ
93293824200000
KRZYSZTOF RÓŻYCKI
Likwidator
2018-01-29
2018-10-12
SYLWESTER FLAGA
Likwidator
2018-10-12
2018-12-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DOMINIK JERZY WIELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-22
2014-03-05
ROBERT ZDZISŁAW LESZCZEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-22
2014-03-05
RAFAŁ WIKTOR LASOTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-05
2017-01-16
SŁAWOMIR TOMASZ SZAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-05
2017-01-16
KRZYSZTOF RÓŻYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-01-16
2018-01-29
ANNA MIKULANIEC MAKSYMIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-01-16
2018-01-29
2013-11-22
2015-03-30
PORTFOLIO SPV V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-03-30
2018-01-29
CASUS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-22
2014-03-05
GRUNWALDZKA, 82, GDAŃSK, 80-244, GDAŃSK, POLSKA
2014-03-05
2017-07-26
KLECZKOWSKA, 43, WROCŁAW, 50-227, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie