KRS 0000567058
NIP8952048171
REGON36203429200000
NazwaSHARK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSHARK INVESTMENT
Data rejestracji 13 lip 2015 (9 lat temu) 13 lip 2015
Data usunięcia 14 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PODWALE, 82, WROCŁAW, 50-414, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 66922300,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8952048171
data rejestracji 16 lis 2016
status Czynny
51249000050000460094373912
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
70109015220000000131139016
SANPL 5 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
70249000050000453025765902
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASŁAWOMIR TOMASZ SZAREK
Beneficjent
SŁAWOMIR TOMASZ SZAREK
zgłaszający - inny
RAFAŁ WIKTOR LASOTA
zgłaszający - inny
RAFAŁ WIKTOR LASOTA
Beneficjent
GRZEGORZ PASZKIEWICZ
Wspólnik
2015-07-13
2017-03-16
1.062.354 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 53.117.700 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TRZY MILIONY STO SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET ZŁOTYCH)
SŁAWOMIR SZAREK
Wspólnik
2015-07-13
2016-09-28
1.062.354 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 53.117.700 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TRZY MILIONY STO SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET ZŁOTYCH)
Wspólnik
2016-09-28
2021-12-14
1.338.446 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 66.922.300 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ MILIONÓW DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE TRZYSTA ZŁOTYCH)
02252850500000
SŁAWOMIR TOMASZ SZAREK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA - LSL SZAREK LASOTA SPÓŁKA JAWNA
RAFAŁ WIKTOR LASOTA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA - LSL SZAREK LASOTA SPÓŁKA JAWNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH JEDNOCZEŚNIE.
SŁAWOMIR SZAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-13
2021-12-14
GRZEGORZ PASZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-13
2016-09-27
RAFAŁ LASOTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-13
2021-12-14
2015-07-13
2017-06-22
GRAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-07-13
2016-02-23
KLECZKOWSKA, 43, WROCŁAW, 50-227, WROCŁAW, POLSKA
2016-02-23
2017-11-14
PL. SOLNY, 15, WROCŁAW, 50-062, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie