KRS 0000520237
NIP7010435789
REGON14736441000000
NazwaEMIR 79 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEMIR 79
Data rejestracji 18 sie 2014 (10 lat temu) 18 sie 2014
Data usunięcia 18 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CZESŁAWA MIŁOSZA, 13, WROCŁAW, 50-304, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2014-08-18
2015-01-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
01562807200000
Wspólnik
2015-01-08
2017-10-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
63117502400000
Wspólnik
2017-10-10
2018-12-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
93293824200000
KRZYSZTOF RÓŻYCKI
Likwidator
2018-01-30
2018-08-23
SYLWESTER FLAGA
Likwidator
2018-08-23
2018-12-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
ANDRZEJ CHAJEC
PREZES ZARZĄDU
2014-08-18
2015-01-08
MATEUSZ SROKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-08
2017-10-10
MICHAŁ PLUTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-08
2015-05-12
JOANNA WAGNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-12
2017-10-10
KRZYSZTOF RÓŻYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-10
2018-01-30
ANNA MIKULANIEC MAKSYMIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-10
2018-01-30
2014-08-18
2018-01-30
EMIR 79 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-08-18
2015-01-19
LWOWSKA, 19, WARSZAWA, 00-660, WARSZAWA, POLSKA
2015-01-19
2017-10-10
UL. ZAJĘCZA, 15, WARSZAWA, 00-351, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie