KRS 0000448346
NIP9571067775
NazwaPORTFOLIO SPV IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPORTFOLIO SPV IV
Data rejestracji 22 sty 2013 (12 lat temu) 22 sty 2013
Data usunięcia 15 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ŚLĄSKA, 1, WROCŁAW, 54-118, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #643 DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWEWspólnik
2013-01-22
2013-05-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 PLN
19182728600000
Wspólnik
2013-05-13
2014-04-11
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) KAŻDY
02140237000000
TOMASZ ŁEBEK
Wspólnik
2014-04-11
2016-04-15
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ROY HIBBERD
Członek Organu Nadzoru
2013-01-22
2013-05-13
JOHN JEFFREY WHEATLEY
Członek Organu Nadzoru
2013-01-22
2013-05-13
PETER JOHN SOKOLOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-01-22
2013-05-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DOMINIK JERZY WIELIŃSKI
CZŁONEK ZARZADU
2013-01-22
2013-05-13
BARTŁOMIEJ MATEUSZ SOBOLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-13
2016-04-15
ROBERT ZDZISŁAW LESZCZEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-22
2013-05-13
MATEUSZ MAZUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-13
2016-04-15
2013-01-22
2013-05-13
GRUNWALDZKA, 82, GDAŃSK, 80-244, GDAŃSK, POLSKA
2013-05-13
2014-04-11
RYNEK, 60, WROCŁAW, 50-116, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie