KRS 0000522879
NIP6751509150
REGON12320668600000
NazwaVITROTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVITROTEST
Data rejestracji 11 wrz 2014 (10 lat temu) 11 wrz 2014
Data usunięcia 18 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUNWALDZKA, 472, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6751509150
data rejestracji 01 sty 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMIHOR NIKOLAIENKO
Beneficjent
1971-03-24
GALYNA RAYEVSKA
Beneficjent
1975-11-15
IHOR NIKOLAIENKO
reprezentant
1971-03-24
IHOR NIKOLAIENKO
Wspólnik
2014-09-11
2021-06-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
1971-03-24
GALYNA RAYEVSKA
Wspólnik
2014-09-11
2021-06-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
1975-11-15
OLEKSANDR MURGA
Wspólnik
2014-09-11
2016-03-08
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁ
IHOR NIKOLAINKO
Likwidator
2020-10-09
2021-06-18
IHOR NIKOLAIENKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
GALYNA RAYEVSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
OLEKSANDR MURGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-11
2016-03-08
IHOR NIKOLAIENKO
PREZES ZARZĄDU
2014-09-11
2020-10-09
1971-03-24
GALYNA RAYEVSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-11
2020-10-09
1975-11-15
ROBERT ZDZISŁAW LESZCZEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-07
2019-06-11
2014-09-11
2020-10-09
VITROTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-11
2016-03-08
MOGILSKA, 65, KRAKÓW, 31-545, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie