KRS 0000483747
NIP5252570455
REGON14694955000000
NazwaSZCZAWNO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSZCZAWNO ENERGY
Data rejestracji 31 paź 2013 (11 lat temu) 31 paź 2013
Data usunięcia 10 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻELAZNA, 59, WARSZAWA, 00-848, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252570455
data rejestracji 14 sty 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0620Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0610Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ #0910Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #352 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA I HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWspólnik
2013-10-31
2015-02-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH
14023544700000
Wspólnik
2015-02-19
2019-04-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
14143373500000
PAWEŁ CHAŁUPKA
Prokurent
2015-02-19
2016-12-07
PROKURA SAMOISTNA
WITOLD ANDRZEJ WEIL
Prokurent
2015-02-19
2016-02-24
PROKURA SAMOISTNA
LESZEK ANDRZEJ MAZUREK
Prokurent
2015-02-19
2016-02-24
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ CHAŁUPKA
Likwidator
2018-04-26
2019-04-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
ANDRZEJ JAN PUNCEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-31
2015-02-19
OISIN FANNING
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-19
2018-04-26
1958-04-21
PAUL JAMES SULLIVAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-19
2016-12-07
2013-10-31
2015-01-14
BIBRACTE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-01-14
2018-04-26
SZCZAWNO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-10-31
2015-02-19
GRZYBOWSKA, 5A, WARSZAWA, 00-132, WARSZAWA, POLSKA
2015-02-19
2018-04-04
MONIUSZKI, 1A, WARSZAWA, 00-014, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie