KRS 0000304802
NIP1070010808
REGON14124643000000
NazwaENERGIA KALISZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaENERGIA KALISZ
Data rejestracji 30 kwi 2008 (16 lat temu) 30 kwi 2008
Data usunięcia 09 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻELAZNA, 59, WARSZAWA, 00-848, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0610Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0620Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO #09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #352 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA I HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #72 INFORMATYKA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2008-04-30
2018-10-09
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁOTYCH
14041773400000
AOF FINANCE LIMITED
Wspólnik
2018-06-22
2018-10-09
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.500,00 ZŁ
ANNA SROKOWSKA OKOŃSKA
Prokurent
2008-12-23
2013-02-13
SAMOISTNA
PAWEŁ CHAŁUPKA
Prokurent
2013-04-15
2013-08-21
PROKURA SAMOISTNA
WITOLD ANDRZEJ WEIL
Prokurent
2013-08-21
2015-05-22
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ CHAŁUPKA
Prokurent
2014-12-29
2015-05-22
SAMOISTNA
LESZEK ANDRZEJ MAZUREK
Prokurent
2014-12-29
2015-05-22
SAMOISTNA
PAWEŁ CHAŁUPKA
Likwidator
2015-05-22
2018-10-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
MICHAEL DENYS SEYMOUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-30
2010-08-09
ANNA SROKOWSKA OKOŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-30
2008-12-23
FRANCIS PAUL JACKSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-30
2010-02-26
ROY HARTLEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-23
2012-07-13
MARK REID
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-26
2011-12-14
CHRISTOPHER ANTHONY JOHNATHON BROWN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-09
2011-03-07
PAWEŁ CHAŁUPKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-07
2013-02-13
JOHN RICHARD SMALLWOOD
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-08
2013-02-13
ROBIN BOLAM STOREY
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-14
2013-02-13
OISIN FANNING
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-13
2015-05-22
1958-04-21
2008-04-30
2015-05-22
ENERGIA KALISZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-04-30
2009-02-27
KRÓLEWSKA, 27, WARSZAWA, 00-060, WARSZAWA, POLSKA
2009-02-27
2013-04-15
ŚNIADECKICH, 17, WARSZAWA, 00-654, WARSZAWA, POLSKA
2013-04-15
2015-02-24
MOKOTOWSKA, 1, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA
2015-02-24
2018-02-19
UL. MONIUSZKI, 1A, WARSZAWA, 00-014, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie