KRS 0000466312
NIP1070026525
REGON14672804000000
NazwaOSTC FOREIGN EXCHANGE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaOSTC FOREIGN EXCHANGE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaOSTC FOREIGN EXCHANGE LIMITED
Data rejestracji 18 cze 2013 (11 lat temu) 18 cze 2013
Data usunięcia 24 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego NORTH STREET, 21-25, BROMLEY, BR1 1 SD, BROMLEY, ANGLIA
Adres EMILII PLATER, 28, WARSZAWA, 00-688, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHIAN PAUL FIRLA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2013-06-18
2020-01-24
ORGAN REPREZENTACJIDYREKTORZY (CZŁONKOWIE ZARZĄDU)
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - DYREKTORÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.
IWONA MONIKA JORDAN
DYREKTOR (CZŁONEK ZARZĄDU)
2013-06-18
2019-05-29
SIMON JAMES MILES
DYREKTOR (CZŁONEK ZARZĄDU)
2013-06-18
2015-11-02
MICHAEL JOSE SHIRLEY
DYREKTOR (CZŁONEK ZARZĄDU)
2013-06-18
2019-08-05
1975-09-27
JONATHAN DEAN AUCAMP
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-29
2020-01-24
1968-06-12
PAUL MARK LANGLEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-29
2020-01-24
2013-06-18
2020-01-24
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
2013-06-18
2020-01-24
OSTC FOREIGN EXCHANGE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2013-06-18
2020-01-24
OSTC FOREIGN EXCHANGE LIMITED
2013-06-18
2020-01-24
EMILII PLATER, 28, WARSZAWA, 00-688, WARSZAWA, POLSKA
2013-06-18
2020-01-24
NORTH STREET, 21-25, BROMLEY, BR1 1 SD, BROMLEY, ANGLIA
2015-11-02
2020-01-24
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-11-02
2020-01-24
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie