KRS 0000238326
NIP5262874642
REGON14016416700000
Nazwa"OSTC POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOSTC POLAND
Data rejestracji 27 lip 2005 (19 lat temu) 27 lip 2005
Data usunięcia 20 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres EMILII PLATER, 28, WARSZAWA, 00-688, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8559Z POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEJAN PAUL FIRLA
Wspólnik
2005-07-27
2008-09-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁOTYCH
ROBERT BROPHY
Wspólnik
2006-05-18
2008-09-10
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22500 ZŁOTYCH
JONATHAN AUCAMP
Wspólnik
2006-05-18
2008-09-10
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22500 ZŁOTYCH
O.S.T.C. LIMITED
Wspólnik
2008-09-10
2017-01-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
IAN PAUL FIRLA
PREZES ZARZĄDU
2005-07-27
2017-01-20
JONATHAN DEAN AUCAMP
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-20
2017-01-20
1968-06-12
ROBERT JAMES EDWARD BROPHY
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-18
2017-01-20
MARK ADAM SLADE
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-18
2017-01-20
1969-03-26
DANNY LANGLEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-18
2017-01-20
1972-07-11
IWONA MONIKA JORDAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-18
2017-01-20
2005-07-27
2017-01-20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-07-27
2017-01-20
"OSTC POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-07-27
2017-01-20
EMILII PLATER, 28, WARSZAWA, 00-688, WARSZAWA, POLSKA
2010-10-20
2017-01-20
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2010-10-20
2017-01-20
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2010-10-20
2017-01-20
7320Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2010-10-20
2017-01-20
7733Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
2010-10-20
2017-01-20
7739Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2010-10-20
2017-01-20
8559Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2011-03-18
2017-01-20
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2011-03-18
2017-01-20
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2011-03-18
2017-01-20
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie