KRS 0000643514
NIP1070037256
REGON36570565700000
NazwaO.S.T.C. LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaO.S.T.C. LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaO.S.T.C. LIMITED
Data rejestracji 25 paź 2016 (8 lat temu) 25 paź 2016
Data usunięcia 21 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UL. EMILII PLATER, 28, WARSZAWA, 00-688, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego NORTH STREET, 21-25, BROMLEY, BR1 1SD, BROMLEY, WIELKA BRYTANIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCHIAN PAUL FIRLA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2016-10-25
2021-12-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNIEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
JONATHAN DEAN AUCAMP
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-25
2021-12-21
1968-06-12
ROBERT JAMES BROPHY
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-25
2021-12-21
1968-09-28
IAN PAUL FIRLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-25
2021-12-21
IWONA MONIKA JORDAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-25
2019-02-15
DANNY LANGLEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-25
2021-12-21
1972-07-11
MICHAEL JOSE SHIRLEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-25
2021-12-21
1975-09-27
MARK ADAM SLADE
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-25
2021-12-21
1969-03-26
DONNA WHITEHEAD
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-10
2021-01-15
MICHAEL PETER SAUNTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-25
2021-12-21
1969-04-05
LEE ANTONY HODGKINSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-10
2021-12-21
1972-11-30
2016-10-25
2021-12-21
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
2016-10-25
2021-12-21
O.S.T.C. LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
2016-10-25
2021-12-21
O.S.T.C. LIMITED
2016-10-25
2021-12-21
UL. EMILII PLATER, 28, WARSZAWA, 00-688, WARSZAWA, POLSKA
2016-10-25
2021-12-21
NORTH STREET, 21-25, BROMLEY, BR1 1SD, BROMLEY, WIELKA BRYTANIA
2016-10-25
2021-12-21
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2016-10-25
2021-12-21
6612Z - DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie