KRS 0000234729
NIP6762300436
REGON12005635800000
NazwaNEPH (KRAKÓW) SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNEPH (KRAKÓW) SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 20 maj 2005 (19 lat temu) 20 maj 2005
Data usunięcia 04 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC WOLNICA, 13, KRAKÓW, 30-060, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6762300436
data rejestracji 01 sie 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 gru 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHKRZYSZTOF JACUŃSKI
Wspólnik
2005-05-20
2005-11-21
100 UDZIAŁÓW,ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 50000
NEPH (LUXEMBOURG) SARL
Wspólnik
2005-11-21
2006-10-10
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, ŁĄCZNA WARTOŚĆ 50.000 ZŁ
NEW EUROPE PROPERTY HOLDINGS (KRAKOW) RESIDENTIAL HOLDINGS S.A.R.L.
Wspólnik
2006-10-10
2019-12-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
MARIA ANTONINA HALL
Prokurent
2006-10-27
2008-10-15
SAMOISTNA
KATARZYNA NYCZEK
Prokurent
2008-10-15
2011-10-03
SAMOISTNA
PHILIPPE GOFFIN
Likwidator
2019-04-12
2019-12-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OŚWIADCZENIA SKŁADANE SPÓŁCE LUB DORĘCZENIA PISM SPÓŁCE MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA.
KRZYSZTOF JACUŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-05-20
2006-10-27
PAUL MARK LANGLEY
PREZES ZARZĄDU
2006-10-27
2011-10-03
PHILIPPE GOFFIN
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-02-09
2011-12-19
PHILIPPE GOFFIN
PREZES ZARZĄDU
2011-12-19
2019-04-12
KATARZYNA NYCZEK
PREZES ZARZĄDU
2011-10-03
2011-12-19
2005-05-20
2008-10-15
NEPH KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-10-15
2019-04-12
NEPH (KRAKÓW) SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-05-20
2005-07-28
KRÓLOWEJ JADWIGI, 170, KRAKÓW, 30-212, KRAKÓW, POLSKA
2005-07-28
2008-10-15
ZAMKOWA, 2A, KRAKÓW, 30-301, KRAKÓW, POLSKA
2008-10-15
2011-12-19
EMILII PLATER, 28, WARSZAWA, 00-688, WARSZAWA, POLSKA
2011-12-19
2019-04-12
SMOLEŃSK, 33, KRAKÓW, 31-112, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie