KRS 0000572918
NIP6793115409
REGON36233064200000
NazwaSTOWARZYSZENIE POLSKA AKADEMIA AIKIDO KOBAYASHI HIROKAZU ODDZIAŁ W KRAKOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTOWARZYSZENIE POLSKA AKADEMIA AIKIDO KOBAYASHI HIROKAZU ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Data rejestracji 27 sie 2015 (9 lat temu) 27 sie 2015
Data usunięcia 26 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaJEDNOSTKA TERENOWA STOWARZYSZENIA POSIADAJĄCA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ
Adres UL. IGNACEGO KRASICKIEGO, 34, KRAKÓW, 30-503, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email AIKIDO.KAAK@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMARCIN WOJCIECH ARKUSZ
Członek Organu Nadzoru
2015-08-27
2019-02-06
JAROSŁAW ŁUKASZ WÓJTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-08-27
2019-02-06
PIOTR MALASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-02-06
2023-01-26
NATALIA NAWARA
Członek Organu Nadzoru
2019-02-06
2020-07-03
PIOTR DAREN
Członek Organu Nadzoru
2020-07-03
2023-01-26
PAWEŁ KOMISAREK
Członek Organu Nadzoru
2015-08-27
2019-02-06
GRZEGORZ ORŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-02-06
2023-01-26
MICHAŁ KRZYSZTOF DUSZA
Likwidator
2022-02-03
2023-01-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD ODDZIAŁU
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA ODDZIAŁU UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU. PREZESA ODDZIAŁU MOŻE ZASTĘPOWAĆ UPOWAŻNIONY PRZEZ PREZESA ODDZIAŁU CZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU. DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU.
KRZYSZTOF PRZEMYSŁAW JERZAK
PREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU
2015-08-27
2019-02-06
KATARZYNA NYCZEK
SKARBNIK ZARZĄDU ODDZIAŁU
2015-08-27
2019-02-06
KATARZYNA NYCZEK
PREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU
2019-02-06
2020-07-03
MAREK JANUSZ RYBOWICZ
SEKRETARZ ZARZĄDU ODDZIAŁU
2015-08-27
2019-02-06
PRZEMYSŁAW BARAN
WICEPREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU
2019-02-06
2020-07-03
PIOTR DAREN
SKARBNIK
2019-02-06
2020-07-03
AGNIESZKA MAŁGORZATA KORCZYŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU
2020-07-03
2022-02-03
MICHAŁ KRZYSZTOF DUSZA
PREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU
2020-07-03
2022-02-03
MACIEJ ŁAGÓDKA
SKARBNIK
2020-07-03
2022-02-03
2015-08-27
2022-02-03
STOWARZYSZENIE POLSKA AKADEMIA AIKIDO KOBAYASHI HIROKAZU ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie