KRS 0000462208
NIP5252555533
REGON14668139500000
NazwaNUTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNUTRA
Data rejestracji 17 maj 2013 (11 lat temu) 17 maj 2013
Data usunięcia 27 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZYGMUNTA SŁOMIŃSKIEGO, 15, WARSZAWA, 00-195, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 45100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252555533
data rejestracji 18 cze 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGIIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2013-05-17
2014-05-13
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,00 ZŁOTYCH
14147212600000
Wspólnik
2014-05-13
2019-06-27
902 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.100,00 ZŁ.
14627170500000
TOMASZ EDWARD PONIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-11-26
2019-06-27
IVAN MIKHAILIOVICH PETYAEV
Członek Organu Nadzoru
2014-11-26
2019-06-27
1955-10-31
PIOTR STEFAN KRÜGER
Członek Organu Nadzoru
2014-11-26
2017-02-08
KRZYSZTOF ADAM LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-02-08
2019-06-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURETEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU - JEST ON PREZESEM ZARZĄDU I JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
ANNA ELŻBIETA ARANOWSKA BABLOK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-26
2019-06-27
MAREK JAN ORŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-11-26
2019-06-27
ANNA ELŻBIETA ARANOWSKA BABLOK
PREZES ZARZĄDU
2013-05-17
2014-11-26
2013-05-17
2015-04-07
RYDYGIERA, 8, WARSZAWA, 01-793, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie