KRS 0000461921
NIP5252554485
REGON14667579100000
NazwaESSENOIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaESSENOIDS
Data rejestracji 14 maj 2013 (11 lat temu) 14 maj 2013
Data usunięcia 09 mar 2020 09 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZYGMUNTA SŁOMIŃSKIEGO, 15, WARSZAWA, 00-195, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30100,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGIIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2013-05-14
2014-05-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
14147212600000
Wspólnik
2014-05-15
2015-03-25
602 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.100,00 ZŁ
14627170500000
Wspólnik
2015-03-25
2020-03-09
602 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30100,00 ZŁ
14668139500000
PIOTR STEFAN KRÜGER
Członek Organu Nadzoru
2014-11-19
2017-02-03
IVAN MIKHAILIOVICH PETYAEV
Członek Organu Nadzoru
2014-11-19
2020-03-09
1955-10-31
TOMASZ EDWARD PONIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-11-19
2020-03-09
KRZYSZTOF ADAM LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-02-03
2020-03-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU - JEST ON PREZESEM ZARZĄDU I JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
ANNA ELŻBIETA ARANOWSKA BABLOK
PREZES ZARZĄDU
2013-05-14
2014-11-19
ANNA ELŻBIETA ARANOWSKA BABLOK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-19
2020-03-09
MAREK JAN ORŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-11-19
2020-03-09
2013-05-14
2015-03-25
RYDYGIERA, 8, WARSZAWA, 01-793, WARSZAWA, POLSKA
2013-05-14
2015-03-25
LYCOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie