KRS 0000460993
NIP5252554261
REGON14666714200000
NazwaZUBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZUBI
Data rejestracji 10 maj 2013 (11 lat temu) 10 maj 2013
Data usunięcia 02 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25700000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252554261
data rejestracji 27 sty 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMIECZYSŁAW GODZISZ
zgłaszający - inny
LAURA ELIZABETH HINES-PIERCE
Beneficjent
1983-11-25
JEFFREY CONSTABLE HINES
Beneficjent
1955-04-25
Wspólnik
2013-05-10
2014-07-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
14023544700000
LAFAFLOUR LIMITED
Wspólnik
2014-07-01
2015-10-30
514.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.700.000,00 ZŁ
AMBASSADOR OFFICE BUILDING SCSP
Wspólnik
2015-10-30
2015-12-02
513.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.699.950,00 ZŁ
LAURA ELIZABETH HINES-PIERCE
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ AMBASSADOR OFFICE BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH/FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ.
JEFFREY CONSTABLE HINES
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ AMBASSADOR OFFICE BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH/FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
ANDRZEJ JAN PUNCEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-10
2014-07-01
MIECZYSŁAW GODZISZ
PREZES ZARZĄDU
2014-07-01
2015-12-02
2013-05-10
2014-07-01
GRZYBOWSKA, 5 A, WARSZAWA, 00-132, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie