KRS 0000458909
NIP7632126880
REGON30240754100000
NazwaMLEKO-GRUPA CZARNKÓW 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMLEKO-GRUPA CZARNKÓW 12
Data rejestracji 18 kwi 2013 (11 lat temu) 18 kwi 2013
Data usunięcia 25 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 105, CZARNKÓW, 64-700, CZARNKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7632126880
data rejestracji 02 lip 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICHEWELINA ANNA LEWANDOWSKA
Wspólnik
2013-04-18
2019-11-25
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
Wspólnik
2013-04-18
2019-11-25
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
63009878700000
ZOFIA BERNARDYNA JUST
Likwidator
2018-11-28
2019-11-25
HELMUT JULIUSZ DOLIWA
Likwidator
2018-11-28
2019-11-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
JÓZEF WALCZAK
PREZES ZARZĄDU
2013-04-18
2018-11-28
HELMUT JULIUSZ DOLIWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-18
2018-11-28
ZOFIA BERNARDYNA JUST
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-18
2018-11-28
2013-04-18
2018-11-28
MLEKO-GRUPA CZARNKÓW 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie