KRS 0000454123
NIP7632126727
REGON30237607100000
NazwaMLEKO-GRUPA CZARNKÓW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMLEKO-GRUPA CZARNKÓW 7
Data rejestracji 12 mar 2013 (12 lat temu) 12 mar 2013
Data usunięcia 26 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 105, CZARNKÓW, 64-700, CZARNKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7632126727
data rejestracji 01 cze 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICHBARTŁOMIEJ CICHOREK
Wspólnik
2013-03-12
2019-11-26
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
TOMASZ ŁUŚ
Wspólnik
2019-02-19
2019-11-26
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
ROMUALD LESIEWICZ
Wspólnik
2019-02-19
2019-11-26
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
ZOFIA BERNARDYNA JUST
Likwidator
2018-11-22
2019-11-26
HELMUT JULIUSZ DOLIWA
Likwidator
2018-11-22
2019-11-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
TOMASZ ŁUŚ
PREZES ZARZĄDU
2013-03-12
2018-11-22
HELMUT JULIUSZ DOLIWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-03-12
2018-11-22
ZOFIA BERNARDYNA JUST
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-03-12
2018-11-22
2013-03-12
2018-11-22
MLEKO-GRUPA CZARNKÓW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie