KRS 0000457655
NIP7632126928
REGON30241393200000
NazwaMLEKO-GRUPA CZARNKÓW 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMLEKO-GRUPA CZARNKÓW 14
Data rejestracji 24 kwi 2013 (11 lat temu) 24 kwi 2013
Data usunięcia 14 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 105, CZARNKÓW, 64-700, CZARNKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7632126928
data rejestracji 02 lip 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICHWALDEMAR MICHAŁ PAWLAK
Beneficjent
ZOFIA BERNARDYNA JUST
reprezentant
HELMUT JULIUSZ DOLIWA
reprezentant
HELMUT JULIUSZ DOLIWA
Likwidator
2020-01-23
2020-09-14
ZOFIA BERNARDYNA JUST
Likwidator
2020-01-23
2020-09-14
WALDEMAR MICHAŁ PAWLAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
WALDEMAR MICHAŁ PAWLAK
PREZES ZARZĄDU
2013-04-24
2020-01-23
HELMUT JULIUSZ DOLIWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-24
2020-01-23
ZOFIA BERNARDYNA JUST
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-24
2020-01-23
2013-04-24
2020-01-23
MLEKO-GRUPA CZARNKÓW 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie