KRS 0000458904
NIP7632126897
REGON30240760100000
NazwaMLEKO-GRUPA CZARNKÓW 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMLEKO-GRUPA CZARNKÓW 13
Data rejestracji 18 kwi 2013 (11 lat temu) 18 kwi 2013
Data usunięcia 25 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 105, CZARNKÓW, 64-700, CZARNKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8750,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7632126897
data rejestracji 01 lip 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICHHELMUT JULIUSZ DOLIWA
Likwidator
2019-03-01
2019-11-25
ZOFIA BERNARDYNA JUST
Likwidator
2019-03-01
2019-11-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ZYGMUNT SŁAWOMIR SZWEDEK
PREZES ZARZĄDU
2013-04-18
2019-03-01
HELMUT JULIUSZ DOLIWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-18
2019-03-01
ZOFIA BERNARDYNA JUST
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-18
2019-03-01
2013-04-18
2019-03-01
MLEKO-GRUPA CZARNKÓW 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie