KRS 0000453855
NIP7632126791
REGON30238210800000
NazwaMLEKO-GRUPA CZARNKÓW 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMLEKO-GRUPA CZARNKÓW 2
Data rejestracji 20 mar 2013 (12 lat temu) 20 mar 2013
Data usunięcia 14 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 105, CZARNKÓW, 64-700, CZARNKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6750,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7632126791
data rejestracji 01 cze 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICHWOJCIECH LUDWIK SPYCHAŁA
Beneficjent
ZOFIA BERNARDYNA JUST
reprezentant
HELMUT JULIUSZ DOLIWA
reprezentant
HELMUT JULIUSZ DOLIWA
Likwidator
2020-01-27
2020-09-14
ZOFIA BERNARDYNA JUST
Likwidator
2020-01-27
2020-09-14
WOJCIECH LUDWIK SPYCHAŁA
Wspólnik
2019-09-11
2020-09-14
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
WOJCIECH LUDWIK SPYCHAŁA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
HELMUT JULIUSZ DOLIWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-03-20
2020-01-27
ZOFIA BERNARDYNA JUST
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-03-20
2020-01-27
WOJCIECH LUDWIK SPYCHAŁA
PREZES ZARZĄDU
2013-03-20
2020-01-27
2013-03-20
2020-01-27
MLEKO-GRUPA CZARNKÓW 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie