KRS 0000430467
NIP7632126236
REGON30219446000000
NazwaMLEKO-GRUPA CZARNKÓW 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDCJI
Krótka nazwaMLEKO-GRUPA CZARNKÓW 1 W LIKWIDCJI
Data rejestracji 28 sie 2012 (12 lat temu) 28 sie 2012
Data usunięcia 28 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 105, CZARNKÓW, 64-700, CZARNKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7632126236
data rejestracji 01 sty 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICHZOFIA BERNARDYNA JUST
Likwidator
2018-07-26
2019-08-28
HELMUT JULIUSZ DOLIWA
Likwidator
2018-07-26
2019-08-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
TOMASZ MAREK POLCYN
PREZES ZARZĄDU
2012-08-28
2018-07-26
HELMUT JULIUSZ DOLIWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-08-28
2018-07-26
ZOFIA BERNARDYNA JUST
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-08-28
2018-07-26
2012-08-28
2018-07-26
MLEKO-GRUPA CZARNKÓW 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie