KRS 0000453851
NIP7632126762
REGON30238055200000
NazwaMLEKO-GRUPA CZARNKÓW 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMLEKO-GRUPA CZARNKÓW 5
Data rejestracji 18 mar 2013 (12 lat temu) 18 mar 2013
Data usunięcia 16 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 105, CZARNKÓW, 64-700, CZARNKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7632126762
data rejestracji 01 cze 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICHPAWEŁ REMBACZ
Wspólnik
2013-03-18
2019-10-16
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
WAWRZYN SZCZEPAN BUDAJ
Wspólnik
2013-03-18
2019-10-16
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW WŁADYSŁAW JAGŁA
Wspólnik
2013-03-18
2019-10-16
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
REMIGIUSZ KAZIMIERZ KOWAL
Wspólnik
2013-03-18
2019-10-16
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
MIŁOSZ SZCZEPAN BUDAJ
Wspólnik
2019-02-25
2019-10-16
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
SŁAWOMIR ANDRZEJ WICHER
Wspólnik
2013-03-18
2019-10-16
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
ZOFIA BERNARDYNA JUST
Likwidator
2018-11-22
2019-10-16
HELMUT JULIUSZ DOLIWA
Likwidator
2018-11-22
2019-10-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
PRZEMYSŁAW WŁADYSŁAW JAGŁA
PREZES ZARZĄDU
2013-03-18
2018-11-22
HELMUT JULIUSZ DOLIWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-03-18
2018-11-22
ZOFIA BERNARDYNA JUST
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-03-18
2018-11-22
2013-03-18
2018-11-22
MLEKO-GRUPA CZARNKÓW 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie