KRS 0000433873
NIP5252543375
REGON14631239600000
NazwaONLINE INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaONLINE INVESTMENTS
Data rejestracji 20 wrz 2012 (12 lat temu) 20 wrz 2012
Data usunięcia 30 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GROCHOWSKA, 217, WARSZAWA, 04-077, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 151514,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 151514,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji151514
Dane podatkowe
NIP 5252543375
data rejestracji 13 sty 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWYEWARYST ZAGAJEWSKI
Beneficjent
DOROTA ZAGAJEWSKA
Beneficjent
DOROTA ZAGAJEWSKA
zgłaszający - wspólnik spółki
HANS KOEPPEN
Członek Organu Nadzoru
2012-09-20
2017-03-28
DAWID SUKACZ
Członek Organu Nadzoru
2012-09-20
2015-12-17
PAWEŁ HOLSTINGHAUSEN HOLSTEN
Członek Organu Nadzoru
2012-09-20
2017-03-28
PIOTR BEKKER
Członek Organu Nadzoru
2015-12-17
2020-04-30
RYSZARD EDWARD WANIEK
Członek Organu Nadzoru
2017-03-28
2020-04-30
IRENA WIKTORIA MAŃKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-03-28
2020-04-30
EWARYST ZAGAJEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
DOROTA ZAGAJEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KONRAD FRANCISZEK MAŃKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-09-20
2015-05-05
ADAM KONRAD FALKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-20
2015-05-05
JAN EDWARD DOMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-20
2015-05-05
RYSZARD EDWARD WANIEK
PREZES ZARZĄDU
2015-05-05
2017-03-28
KONRAD FRANCISZEK MAŃKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-03-28
2020-04-30
2012-09-20
2015-05-05
RAJCÓW, 4, WARSZAWA, 00-220, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie