KRS 0000337581
NIP1132776347
REGON14201328300000
NazwaNORIET SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNORIET SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 21 wrz 2009 (15 lat temu) 21 wrz 2009
Data usunięcia 06 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GROCHOWSKA, 217, WARSZAWA, 04-077, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1132776347
data rejestracji 01 sie 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAEWARYST ZAGAJEWSKI
Beneficjent
MARIA DANUTA DEOROCKA
reprezentant
EWARYST ZAGAJEWSKI
Wspólnik
2009-09-21
2015-01-16
162 813 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8 140 650,00 ZŁOTYCH
DOROTA ZAGAJEWSKA
Wspólnik
2009-09-21
2015-01-16
132 191 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6 609 550,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-01-16
2016-05-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH
14697920300000
Wspólnik
2016-05-10
2022-09-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
14122477600000
DOROTA ZAGAJEWSKA
Likwidator
2022-02-18
2022-09-06
EWARYST ZAGAJEWSKI
Beneficjent
POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W NEM PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BTR INVEST II SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANNA KOZIEŁ
PREZES ZARZĄDU
2009-09-21
2010-10-28
MARIA DANUTA DEOROCKA
PREZES ZARZĄDU
2010-10-28
2022-02-18
2009-09-21
2022-02-18
NORIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie