KRS 0000431849
NIP9512359275
REGON14620891900000
NazwaSNH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSNH
Data rejestracji 11 wrz 2012 (12 lat temu) 11 wrz 2012
Data usunięcia 24 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLECZKI, 35, WARSZAWA, 02-822, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512359275
data rejestracji 28 wrz 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALIHOSPITALS PROJEKTENTWICKLUNGSGES M.B.H. Z SIEDZIBĄ W GRAZ (REPUBLIKA AUSTRII)
Wspólnik
2012-09-11
2021-08-24
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
MARCIN DUDARSKI
Prokurent
2012-09-11
2020-03-02
SAMOISTNA
MARCIN DUDARSKI
Likwidator
2020-01-21
2020-03-30
RUDOLF GROSSMAYER
Likwidator
2020-01-21
2021-08-24
KARL-HEINZ STRAUSS
Beneficjent
1960-11-27
RUDOLF GROSSMAYER
reprezentant
KLAUS ORTNER
Beneficjent
1944-06-26
KARL-HEINZ STRAUSS
Beneficjent
POSIADANIE W SPOSÓB POŚREDNI 15,18% AKCJI W SPÓŁCE PORR AG, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PORR BETEILIGUNGEN UND MANAGEMENT GMBH, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 74% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HOSPITALS PROJEKTENTWICKLUNGSGES M.B.H., POSIADAJĄCEJ Z KOLEI 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI SNH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
POSIADANIE W SPOSÓB POŚREDNI 53,7% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU W SPÓŁCE PORR AG ŁĄCZNIE Z DRUGIM AKCJONARIUSZEM NA MOCY POROZUMIENIA
KLAUS ORTNER
Beneficjent
POSIADANIE W SPOSÓB POŚREDNI 38,52% AKCJI W SPÓŁCE PORR AG, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PORR BETEILIGUNGEN UND MANAGEMENT GMBH, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 74% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HOSPITALS PROJEKTENTWICKLUNGSGES M.B.H., POSIADAJĄCEJ Z KOLEI 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI SNH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
POSIADANIE W SPOSÓB POŚREDNI 53,7% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU W SPÓŁCE PORR AG ŁĄCZNIE Z DRUGIM AKCJONARIUSZEM NA MOCY POROZUMIENIA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
IGOR ŁEBSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-11
2014-10-15
RUDOLF GROSSMAYER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-11
2020-01-21
1948-07-09
CHRISTIAN HAUNOLD
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-11
2019-05-21
JAROSŁAW JACEK FEDOROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-05
2020-01-21
2012-09-11
2020-01-21
SNH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie