KRS 0000333762
NIP8971753901
REGON02103598200000
NazwaWOOSUNG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWOOSUNG POLAND
Data rejestracji 21 lip 2009 (15 lat temu) 21 lip 2009
Data usunięcia 21 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GOGOLIŃSKA, 10, STRZELCE OPOLSKIE, 47-100, STRZELCE OPOLSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH #282 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEGYU SEUK CHO
Wspólnik
2009-07-21
2018-09-21
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 (CZTERY TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
MARCIN DUDARSKI
Prokurent
2009-07-21
2012-01-25
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZOSTAŁ POWOŁANY TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, WTEDY REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI ZOSTAŁO POWOŁANYCH KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WTEDY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. JEŚLI NA PREZESA ZARZĄDU ZOSTAŁ POWOŁANY PAN GYU SEUK CHO, WTEDY REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
HYUN SOO KIM
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-26
2010-11-04
ZENGKE CAO
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-26
2012-01-25
DESHU ZHOU
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-26
2018-09-21
HUIGENG LUO
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-26
2012-01-25
SHIQIANG TANG
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-26
2012-01-25
FUQIANG GUO
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-26
2010-11-04
XUELIN LI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-26
2012-01-25
GYU SEUK CHO
PREZES ZARZĄDU
2009-07-21
2018-09-21
CANMMING CHEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-26
2012-01-25
BINGPING LIANG
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-26
2018-09-21
2009-07-21
2012-01-25
RYNEK, 39/40, WROCŁAW, 50-102, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie