KRS 0000240539
NIP6342571967
REGON24014673000000
NazwaFRANKI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFRANKI POLSKA
Data rejestracji 01 wrz 2005 (19 lat temu) 01 wrz 2005
Data usunięcia 06 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JASNOGÓRSKA, 44, KRAKÓW, 31-358, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1800000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6342571967
data rejestracji 01 wrz 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHMICHAŁ DARIUSZ KASPERCZYK
reprezentant
KARL-HEINZ STRAUSS
Beneficjent
1960-11-27
KLAUS ORTNER
Beneficjent
1944-07-26
FRANKI GRUNDBAU GMBH & CO KG
Wspólnik
2005-09-01
2021-02-19
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800.000 ZŁ
Wspólnik
2005-09-01
2008-12-22
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ
27357303000000
STAHLER & KNOPPIK INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
Wspólnik
2005-09-01
2015-10-26
15 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI NOMINALNEJ 135.000,00 ZŁ (STO TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁ)
INGENIEURBAU NEU-ISENBURG GMBH
Wspólnik
2015-10-26
2020-07-15
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450 000 ZŁ
Wspólnik
2021-02-19
2021-09-06
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800.000 ZŁ
01113408300000
GERD MAITSCHKE
Członek Organu Nadzoru
2010-03-05
2012-07-10
BÜNKER REINHARD
Członek Organu Nadzoru
2018-01-09
2020-11-16
PETER STÄHLER
Członek Organu Nadzoru
2018-01-09
2020-11-16
PETER KNOPPIK
Członek Organu Nadzoru
2010-03-05
2020-11-16
1969-09-25
ADAM HENRYK PASCHKE
Członek Organu Nadzoru
2010-03-05
2020-11-16
HARALD STELTNER
Członek Organu Nadzoru
2012-07-10
2020-11-16
MARCIN WANIA
Prokurent
2020-07-15
2021-09-06
PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM.
LUCYNA WIECHA
Prokurent
2020-07-15
2021-09-06
PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM.
KARL-HEINZ STRAUSS
Beneficjent
POSIADANIE W SPOSÓB POŚREDNI 15,18% AKCJI W SPÓŁCE PORR AG, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PORR BAUINDUSTRIE GMBH. SPÓŁKA PORR AG RAZEM ZE SPÓŁKĄ PORR BAUINDUSTRIE GMBH POSIADAJĄ ŁĄCZNIE 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PORR BAU GMBH, JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI PORR S.A. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI FRANKI POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
POSIADANIE W SPOSÓB POŚREDNI 53,7% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU W SPÓŁCE PORR AG ŁĄCZNIE Z DRUGIM AKCJONARIUSZEM NA MOCY POROZUMIENIA
KLAUS ORTNER
Beneficjent
POSIADANIE W SPOSÓB POŚREDNI 38,52% AKCJI W SPÓŁCE PORR AG, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PORR BAUINDUSTRIE GMBH. SPÓŁKA PORR AG RAZEM ZE SPÓŁKĄ PORR BAUINDUSTRIE GMBH POSIADAJĄ ŁĄCZNIE 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PORR BAU GMBH, JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI PORR S.A. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI FRANKI POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
POSIADANIE W SPOSÓB POŚREDNI 53,7% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU W SPÓŁCE PORR AG ŁĄCZNIE Z DRUGIM AKCJONARIUSZEM NA MOCY POROZUMIENIA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAREK WAZOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-09-01
2007-09-19
PETER KNOPPIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-09-01
2007-09-19
1969-09-25
ANDRZEJ CHOLEWA
PREZES ZARZĄDU
2007-09-19
2009-07-13
MICHAŁ DARIUSZ KASPERCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-10
2015-07-09
MICHAŁ DARIUSZ KASPERCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-07-09
2021-09-06
WOJCIECH JAN MAŁECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-10
2012-07-10
2005-09-01
2008-12-22
FRANKI-KPRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-12-22
2015-07-09
FRANKI SK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-01
2006-04-13
KOŚCIUSZKI, 45, KATOWICE, 40-043, KATOWICE, POLSKA
2006-04-13
2007-11-23
CHOPINA, 96, JAWORZNO, 43-600, JAWORZNO, POLSKA
2007-11-23
2008-04-11
OGRODOWA, 28/30, WARSZAWA, 00-896, WARSZAWA, POLSKA
2008-04-11
2009-09-29
TWARDA, 16 A, WARSZAWA, 00-105, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie