KRS 0000428863
NIP5272680804
REGON14619804900000
NazwaTRANSPORT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTRANSPORT INVESTMENT
Data rejestracji 03 sie 2012 (12 lat temu) 03 sie 2012
Data usunięcia 11 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GEOLOGICZNA, 20, WARSZAWA, 02-246, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1229800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272680804
data rejestracji 30 lip 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2012-08-03
2013-11-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
14017946000000
DE WESTFRIES HOLDING B.V.
Wspólnik
2013-11-28
2014-11-25
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ
JEMA HOLDING B.V.
Wspólnik
2013-11-28
2014-11-25
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
ESTONIAN SHAREHOLDERS COMPANY OÜ
Wspólnik
2014-11-25
2015-02-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 PLN
HOLLAND INVESTMENT TRANSPORT B.V.
Wspólnik
2015-02-02
2019-04-10
24.596 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.229.800 PLN
AB AARDAPPEL HOLDING B.V.
Wspólnik
2019-04-10
2019-09-11
24.596 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.229.800 ZŁ
MARC BENNING
Likwidator
2017-07-18
2018-08-09
KINGA ANNA PRZYTOCKA KRUPA
Likwidator
2018-08-09
2019-09-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ADRIANUS VIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-12
2017-05-23
URSZULA JOLANTA DOBOSZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-08-03
2013-11-28
MARC BENNING
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-28
2017-05-23
MARC NIJDAM
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-28
2016-01-12
1971-07-16
ANNE PIETER FRINGS
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-23
2017-07-18
2012-08-03
2013-11-28
PALOMENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-28
2017-07-18
TRANSPORT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-08-03
2013-11-28
HRUBIESZOWSKA, 2, WARSZAWA, 01-209, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie