KRS 0000268413
NIP9141522515
REGON02043079400000
Nazwa"KSIĘGOWOŚĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKSIĘGOWOŚĆ
Data rejestracji 24 lis 2006 (18 lat temu) 24 lis 2006
Data usunięcia 08 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 13, GÓRZEC, 57-100, STRZELIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9141522515
data rejestracji 01 sty 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJAPETRUS GERARDUS VAN DEN BRAND
Beneficjent
PETRUS GERARDUS VAN DEN BRAND
reprezentant
PETRUS GERARDUS VAN DEN BRAND
Wspólnik
2006-11-24
2023-05-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KINGA ANNA PRZYTOCKA KRUPA
Prokurent
2006-11-24
2023-05-08
SAMOISTNA
PETRUS GERARDUS VAN DEN BRAND
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
PETRUS GERARDUS VAN DEN BRAND
PREZES ZARZĄDU
2006-11-24
2018-09-28
PETRUS GERARDUS VAN DEN BRAND
PREZES ZARZĄDU
2018-09-28
2023-05-08
2006-11-24
2009-01-06
"KSIĘGOWOŚĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie