KRS 0000228021
NIP9141503713
REGON02001811900000
NazwaKRONENBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKRONENBERG
Data rejestracji 04 lut 2005 (20 lat temu) 04 lut 2005
Data usunięcia 15 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 13, GÓRZEC, 57-100, STRZELIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0146Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #016 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHBERDIEN VERMEER
Beneficjent
1955-01-12
PETRUS VAN DEN BRAND
Beneficjent
MARTIJN VAN DEN BRAND
reprezentant
KRONENBERGERHEIDE B.V.
Wspólnik
2005-02-04
2009-02-03
50 UDZIAŁÓW; ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 25.000 ZŁ.
PETRUS GERARDUS VAN DEN BRAND
Wspólnik
2005-02-04
2021-04-15
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
BERDINA ADRIANA MARIA VERMEER
Wspólnik
2009-02-03
2021-04-15
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
EWA DOROTA STANISZEWSKA
Prokurent
2005-02-04
2016-12-28
PROKURA JEDNOOSOBOWA (SAMOISTNA)
MARTIJN VAN DEN BRAND
Likwidator
2020-03-25
2021-04-15
BERDIEN VERMEER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PETRUS VAN DEN BRAND
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH, KTÓRE OBEJMUJĄ ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 100.000 ZŁ. LUB CZYNNOŚCIACH, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 100.000 ZŁ. SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
PETRUS GERARDUS VAN DER BRAND
PREZES ZARZĄDU
2005-02-04
2018-09-13
MARCUS JOHANNES BEMELMANS
WIECPREZES ZARZĄDU
2005-02-04
2016-12-28
PETRUS GERARDUS VAN DER BRAND
PREZES ZARZĄDU
2018-09-13
2020-03-25
2005-02-04
2020-03-25
KRONENBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie