KRS 0000151898
NIP5222656471
REGON13091986300000
NazwaEUROSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEUROSER
Data rejestracji 18 lut 2003 (22 lata temu) 18 lut 2003
Data usunięcia 26 lut 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GEOLOGICZNA, 20, WARSZAWA, 02-246, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 75000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5222656471
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
04160014621816403830000003
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
05175000090000000010721512
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
20160014621816403830000006
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
28175000090000000025108914
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
30160014621816403830000020
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
31160014621816403830000002
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
32175000090000000010705797
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
52175000090000000010721539
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
57175000090000000011260381
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
58160014621816403830000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKIKRZYSZTOF ANDRZEJ ROBALEWSKI
Beneficjent
MAŁGORZATA IZABELA WŁODARCZYK
Beneficjent
MAŁGORZATA IZABELA WŁODARCZYK
zgłaszający - członek zarządu
MARC BENNING
Beneficjent
KRZYSZTOF ANDRZEJ ROBALEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
MARC BENNING
zgłaszający - członek zarządu
BOGUSŁAW ZENON WŁODARCZYK
Wspólnik
2003-02-18
2015-02-26
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.500,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF ANDRZEJ ROBALEWSKI
Wspólnik
2003-02-18
2015-02-26
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁOTYCH
MARC BENNING
Wspólnik
2008-02-14
2015-02-26
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁOTYCH
MARC BENNING
Prokurent
2008-02-14
2014-08-28
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF ANDRZEJ ROBALEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MAŁGORZATA IZABELA WŁODARCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MARC BENNING
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
BOGUSŁAW ZENON WŁODARCZYK
PREZES ZARZADU SPÓŁKI
2003-02-18
2014-08-28
BOGUSŁAW ZENON WŁODARCZYK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2014-08-28
2015-02-26
KRZYSZTOF ANDRZEJ ROBALEWSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2003-02-18
2015-02-26
MARC BENNING
PREZES ZARZĄDU
2014-08-28
2015-02-26
2003-02-18
2005-11-17
PIASTÓW ŚLĄSKICH, 45, WARSZAWA, 01-494, WARSZAWA, POLSKA
2005-11-17
2011-04-08
SKIBICKA, 29, WARSZAWA, 02-269, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie