KRS 0000376564
NIP5222970279
REGON14279039000000
NazwaBUTTER LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBUTTER LOGISTICS
Data rejestracji 25 sty 2011 (14 lat temu) 25 sty 2011
Data usunięcia 06 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 13, GÓRZEC, 57-100, STRZELIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 75000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5222970279
data rejestracji 27 sty 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIANTONIO RODRIGUEZ
Beneficjent
1970-12-11
THEODORUS JOHANNUS WETENKAMP
Beneficjent
1966-12-29
KINGA PRZYTOCKA KRUPA
reprezentant
PETER BOUTER
Beneficjent
1971-02-22
JAN FRANK ARIE ANKER
Beneficjent
1975-08-15
MARC BENNING
Prokurent
2011-01-25
2013-12-12
PROKURA SAMOISTNA
MARC BENNING
Prokurent
2017-11-23
2018-08-23
PROKURA SAMOISTNA
KINGA PRZYTOCKA KRUPA
Likwidator
2020-06-16
2021-04-06
CORNELIS JAN BUTTER
Wspólnik
2011-01-25
2013-12-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,- ZŁOTYCH
1966-10-07
MARC NIJDAM
Wspólnik
2011-01-25
2013-12-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,- ZŁOTYCH
1971-07-16
MARC BENNING
Wspólnik
2011-01-25
2013-12-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,- ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-12-12
2019-06-19
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000,00 ZŁ
14619804900000
AB AARDAPPEL HOLDING B.V.
Wspólnik
2019-06-19
2021-04-06
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANTONIO RODRIGUEZ
Beneficjent
WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W AB AARDAPPEL HOLDING BV
THEODORUS JOHANNUS WETENKAMP
Beneficjent
WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W AB AARDAPPEL HOLDING BV
PETER BOUTER
Beneficjent
POSIADA 36,12 % UDZIAŁÓW W KONINKLIJKE A-WARE FOOD GROUP B.V., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W AB TRANSPORT GROUP B.V., ZAŚ AB TRANSPORT GROUP B.V. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W AB AARDAPPEL HOLDING BV, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W BUTTER LOGISTICS SP. ZO.O. W LIKWIDACJI
JAN FRANK ARIE ANKER
Beneficjent
POSIADA 50,40 % UDZIAŁÓW W KONINKLIJKE A-WARE FOOD GROUP B.V., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W AB TRANSPORT GROUP B.V., ZAŚ AB TRANSPORT GROUP B.V. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W AB AARDAPPEL HOLDING BV, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W BUTTER LOGISTICS SP. ZO.O. W LIKWIDACJI
WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W AB AARDAPPEL HOLDING BV
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
CORNELIS JAN BUTTER
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-01-25
2013-12-12
1966-10-07
MARC NIJDAM
PREZES ZARZĄDU
2011-01-25
2015-12-23
1971-07-16
MARC BENNING
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-12
2017-11-23
ADRIANUS VIS
PREZES ZARZĄDU
2015-12-23
2017-11-23
2011-01-25
2013-12-12
MCM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-12
2020-06-16
BUTTER LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-01-25
2011-03-21
SKIBICKA, 29, WARSZAWA, 02-269, WARSZAWA, POLSKA
2011-03-21
2018-11-22
GEOLOGICZNA, 20, WARSZAWA, 02-246, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie